Vorsitz |
Hendrik Rohde | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitzender | Vorsitzender | 11.07.2014 | 14.06.2017 | von 11.07.2014 bis 14.06.2017 |
Hendrik Rohde | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitzender | Vorsitzender | 17.08.2017 | | von 17.08.2017 |
Mitglied |
Christa Blath | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 11.07.2014 | 16.08.2017 | von 11.07.2014 bis 16.08.2017 |
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 16.08.2017 | | von 16.08.2017 |
Norbert Bartsch | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.08.2017 | | von 17.08.2017 |
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 15.08.2017 | von 11.07.2014 bis 15.08.2017 |
Klaus-Ari Gatter | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 12.03.2017 | von 11.07.2014 bis 12.03.2017 |
Horst Rüger | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Günter Sturm | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 16.08.2017 | von 11.07.2014 bis 16.08.2017 |
René Vollmann | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2017 | | von 14.06.2017 |
Annett Westphal | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.03.2017 | | von 13.03.2017 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Gudrun Rauball | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 13.06.2017 | | von 13.06.2017 |
Sachkundige Einwohner |
Jürgen Bernhardt | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | | von 12.08.2014 |
Michael Bock | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.08.2017 | | von 01.08.2017 |
Birgit Fritsch | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | | von 12.08.2014 |
Walter Neuendorf | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.06.2017 | | von 14.06.2017 |
Julia Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.02.2018 | | von 01.02.2018 |
Peter Schenk | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.02.2017 | | von 08.02.2017 |