Gremium | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied | ||||||
Fraktion SPD-Bündnisgrüne-FDP (Stadtrat) | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2019 | 17.12.2021 | von 01.07.2019 bis 17.12.2021 | |
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 17.12.2021 | von 01.07.2019 bis 17.12.2021 | |
Ausschuss für Soziales | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 26.08.2019 | von 03.07.2019 bis 26.08.2019 | |
Ausschuss für Soziales | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 27.08.2019 | 17.12.2021 | von 27.08.2019 bis 17.12.2021 |