Mitglied |
Ortschaftsrat Bitterfeld | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2019 | von 01.07.2007 bis 30.06.2019 |
CDU-Grüne-IFW Fraktion (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 31.12.2018 | von 30.06.2014 bis 31.12.2018 |
CDU-Fraktion (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2014 | von 01.07.2014 bis 30.06.2014 |
Fraktion CDU (OR Bitterfeld) | | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Stadtrat | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 23.01.2019 | von 11.07.2014 bis 23.01.2019 |
Ausschuss für Soziales | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 16.08.2017 | von 11.07.2014 bis 16.08.2017 |
Umlegungsausschuss | | stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 30.06.2019 | von 11.07.2014 bis 30.06.2019 |
Bau- und Vergabeausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.08.2017 | 11.10.2018 | von 17.08.2017 bis 11.10.2018 |
Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |