Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 14.10.2009 | 30.06.2014 | von 14.10.2009 bis 30.06.2014 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 23.10.2014 | 30.06.2019 | von 23.10.2014 bis 30.06.2019 |
Haushalts- und Finanzausschuss | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 17.03.2016 | 27.05.2017 | von 17.03.2016 bis 27.05.2017 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |