Vorsitz |
Ortschaftsrat Wolfen | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.07.2007 | 31.05.2013 | von 01.07.2007 bis 31.05.2013 |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2007 | 31.10.2010 | von 01.07.2007 bis 31.10.2010 |
Mitglied |
Fraktion DIE LINKE (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Stadtrat | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Fraktion DIE LINKE. (Ortschaftsrat Wolfen) | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 |
Ortschaftsrat Wolfen | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2013 | 30.06.2014 | von 01.06.2013 bis 30.06.2014 |