Vorsitz |
CDU-Fraktion (Stadtrat) | | Vorsitzender | Vorsitzender | 13.09.2010 | | von 13.09.2010 |
Ortschaftsrat Wolfen | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 17.07.2013 | | von 17.07.2013 |
Mitglied |
CDU-Fraktion (Stadtrat) | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | | 12.09.2010 | bis 12.09.2010 |
Haupt- und Finanzausschuss | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | | | |
Ortschaftsrat Wolfen | | Mitglied | Mitglied | | 16.07.2013 | bis 16.07.2013 |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 11.04.2011 | bis 11.04.2011 |
Stadtrat | | Mitglied | Mitglied | | | |
Umlegungsausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Sonderarbeitsgruppe "Haushalt" | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2009 | 16.07.2013 | von 01.01.2009 bis 16.07.2013 |
Bau- und Vergabeausschuss | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 16.02.2010 | 16.07.2013 | von 16.02.2010 bis 16.07.2013 |
CDU-Grüne-IFW Fraktion (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |