Vorsitz |
Fraktion SPD-Wählerliste Sport (OR Bitterfeld) | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.07.2014 | 30.06.2014 | von 01.07.2014 bis 30.06.2014 |
Mitglied |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Ortschaftsrat Bitterfeld | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
SPD-Fraktion (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Stadtrat | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Fraktion SPD-WLS-FDP (Ortschaftsrat Bitterfeld) | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 |
Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend und Sport | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 30.06.2014 | von 12.08.2014 bis 30.06.2014 |