Gremium | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
CDU-Fraktion (Ortschaftrat Bobbau) | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 | |
Fraktion CDU (OR Bobbau) | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Mitglied | ||||||
Ortschaftsrat Bobbau | Mitglied | Mitglied | 01.09.2009 | 30.06.2024 | von 01.09.2009 bis 30.06.2024 | |
CDU-Fraktion (OR Bobbau) | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |