Mitglied |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | FWG Greppin | FWG Greppin Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.07.2023 | 30.06.2024 | von 22.07.2023 bis 30.06.2024 |
Stadtrat | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FWG Greppin | FWG Greppin Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.08.2020 | von 03.07.2019 bis 30.08.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FWG Greppin | FWG Greppin Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 31.08.2020 | 30.06.2024 | von 31.08.2020 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Greppin | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Gemeinsame Fraktion FWG-FWH-WLS-CDU (Stadtrat) | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 16.02.2024 | 28.02.2024 | von 16.02.2024 bis 28.02.2024 |
Freie Fraktion (FWG-FWH-SPD-UB-WLS) | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Fraktion FWG/DIE LINKE (OR Greppin) | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Fraktion FWG Greppin (OR Greppin) | FWG Greppin | FWG Greppin Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Fraktion Freie Wählergemeinschaft Greppin (Stadtrat) | FWG Greppin | FWG Greppin Stellvertreter der/des Vorsitzenden | Stellvertreter der/des Vorsitzenden | 01.03.2024 | 30.06.2024 | von 01.03.2024 bis 30.06.2024 |
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" | FWG Greppin | FWG Greppin Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" | FWG Greppin | FWG Greppin Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |