Mitglied |
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 25.02.2016 | von 11.07.2014 bis 25.02.2016 |
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2016 | 27.06.2018 | von 25.08.2016 bis 27.06.2018 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.03.2017 | 30.06.2019 | von 13.03.2017 bis 30.06.2019 |
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
CDU-Fraktion (OR Stadt Bitterfeld) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
CDU-Fraktion (Stadtrat) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2014 | von 01.07.2014 bis 30.06.2014 |
CDU-Fraktion (Stadtrat) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 17.07.2019 | von 01.07.2019 bis 17.07.2019 |
CDU-Grüne-IFW Fraktion (Stadtrat) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 30.06.2019 | von 30.06.2014 bis 30.06.2019 |
Fraktion CDU (OR Bitterfeld) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Gemeinsame Fraktion FWG-FWH-WLS-CDU (Stadtrat) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.02.2024 | 30.06.2024 | von 16.02.2024 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Bitterfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2024 | von 01.07.2007 bis 30.06.2024 |
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 14.03.2023 | von 03.07.2019 bis 14.03.2023 |
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.08.2023 | 30.06.2024 | von 19.08.2023 bis 30.06.2024 |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 15.07.2014 | 25.02.2016 | von 15.07.2014 bis 25.02.2016 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 25.08.2016 | 12.03.2017 | von 25.08.2016 bis 12.03.2017 |