Stellvertreter des Vertreters der Fraktion |
Arbeitsgruppe Prüfauftrag "Schnittstelle Bahnhof Wolfen" | | Stellvertreter des Vertreters der Fraktion | Stellvertreter des Vertreters der Fraktion | 05.02.2019 | 30.06.2019 | von 05.02.2019 bis 30.06.2019 |
Mitglied |
Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Fraktion Pro Wolfen (OR Stadt Wolfen) | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 03.03.2021 | von 01.07.2019 bis 03.03.2021 |
Fraktion Pro Wolfen (OR Wolfen) | | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Vorsitz |
Fraktion Pro Wolfen (Ortschaftsrat Wolfen) | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 |
Mitglied |
Fraktion Pro Wolfen (Stadtrat) | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Fraktion Pro Wolfen (Stadtrat) | | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Ortschaftsrat Wolfen | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 03.03.2021 | von 01.07.2007 bis 03.03.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2017 | 30.06.2019 | von 14.06.2017 bis 30.06.2019 |
Stadtrat | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2019 | von 01.07.2007 bis 30.06.2019 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Wirtschafts- und Umweltausschuss | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 30.06.2019 | von 15.07.2014 bis 30.06.2019 |