Vorsitz |
Armin Schenk | | Vorsitzender | Vorsitzender | 29.05.2017 | 30.06.2019 | von 29.05.2017 bis 30.06.2019 |
Armin Schenk | | Vorsitzender | Vorsitzender | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglied |
Matthias Berger | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 19.02.2024 | von 03.07.2019 bis 19.02.2024 |
Christa Blath | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Henning Dornack | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Doreen Garbotz-Chiahi | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Klaus-Ari Gatter | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Christian Hennicke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 19.01.2022 | von 03.07.2019 bis 19.01.2022 |
André Krillwitz | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Dieter Krillwitz | Pro Wolfen | Pro Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Uwe Müller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.10.2022 | 30.06.2024 | von 19.10.2022 bis 30.06.2024 |
Daniel Roi | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Marko Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Marko Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Peter Schenk | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 13.08.2019 | von 03.07.2019 bis 13.08.2019 |
Peter Schenk | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.02.2024 | 30.06.2024 | von 20.02.2024 bis 30.06.2024 |
Jens Tetzlaff | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Jens Tetzlaff | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2019 | 15.09.2022 | von 14.08.2019 bis 15.09.2022 |
Horst Tischer | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Birgit Todorovic | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Torsten Weiser | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.01.2022 | 30.06.2024 | von 20.01.2022 bis 30.06.2024 |
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.05.2017 | 30.06.2019 | von 28.05.2017 bis 30.06.2019 |
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Dr. Werner Rauball | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 15.06.2017 | 30.06.2019 | von 15.06.2017 bis 30.06.2019 |