Vorsitz |
Jens Tetzlaff | | Vorsitzender | Vorsitzender | 11.07.2014 | 27.05.2017 | von 11.07.2014 bis 27.05.2017 |
Mitglied |
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 11.07.2014 | 27.05.2017 | von 11.07.2014 bis 27.05.2017 |
Gudrun Rauball | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 05.05.2017 | von 11.07.2014 bis 05.05.2017 |
Martina Römer | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | 27.05.2017 | von 17.11.2016 bis 27.05.2017 |
Marko Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.05.2017 | 27.05.2017 | von 09.05.2017 bis 27.05.2017 |
Enrico Stammer | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 27.05.2017 | von 11.07.2014 bis 27.05.2017 |
Horst Tischer | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 27.05.2017 | von 11.07.2014 bis 27.05.2017 |
Sachkundige Einwohner |
Bernd Kosmehl | FDP | FDP Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 27.05.2017 | von 12.08.2014 bis 27.05.2017 |
Klaus-Peter Krüger | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 17.03.2016 | 27.05.2017 | von 17.03.2016 bis 27.05.2017 |
Uwe Müller | CDU | CDU Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 05.10.2016 | 27.05.2017 | von 05.10.2016 bis 27.05.2017 |