Vorsitz |
André Krillwitz | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 10.07.2014 | 30.06.2019 | von 10.07.2014 bis 30.06.2019 |
André Krillwitz | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 18.07.2019 | 30.06.2024 | von 18.07.2019 bis 30.06.2024 |
Jürgen Lingner | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.07.2007 | 31.05.2013 | von 01.07.2007 bis 31.05.2013 |
Jens Tetzlaff | | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 17.07.2013 | 09.07.2014 | von 17.07.2013 bis 09.07.2014 |
Mitglied |
Daniel Backes | | stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 18.07.2019 | 30.06.2024 | von 18.07.2019 bis 30.06.2024 |
Marko Roye | DIE LINKE | DIE LINKE stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Daniel Backes | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 17.07.2019 | von 01.07.2019 bis 17.07.2019 |
Michael Baldamus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.02.2010 | 30.06.2019 | von 16.02.2010 bis 30.06.2019 |
Georg Bier | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 04.03.2010 | von 01.07.2007 bis 04.03.2010 |
Ines Chlebowski | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Torsten Geschke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.09.2022 | 28.08.2023 | von 27.09.2022 bis 28.08.2023 |
Gerhard Große | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 03.03.2021 | von 01.07.2007 bis 03.03.2021 |
Maik Gundelwein | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | 16.07.2024 | von 01.07.2024 bis 16.07.2024 |
Gerhard Hamerla | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.04.2009 | 30.06.2024 | von 25.04.2009 bis 30.06.2024 |
Klaus Hamerla | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 15.02.2010 | von 01.07.2007 bis 15.02.2010 |
Dr. Siegfried Horn | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2019 | von 01.07.2007 bis 30.06.2019 |
Jürgen Keil | | Mitglied | Mitglied | 23.09.2016 | 30.06.2019 | von 23.09.2016 bis 30.06.2019 |
Laura Kirchhof | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 14.07.2020 | von 01.07.2019 bis 14.07.2020 |
Wolfgang Koch | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 15.03.2010 | 30.06.2014 | von 15.03.2010 bis 30.06.2014 |
Bernd Kosmehl | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
André Krillwitz | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 09.07.2014 | von 01.07.2007 bis 09.07.2014 |
André Krillwitz | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 17.07.2019 | von 01.07.2019 bis 17.07.2019 |
André Krillwitz | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | 16.07.2024 | von 01.07.2024 bis 16.07.2024 |
Dieter Krillwitz | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 |
Sandor Kulman | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Sandor Kulman | | Mitglied | Mitglied | 08.11.2019 | 03.09.2021 | von 08.11.2019 bis 03.09.2021 |
Jürgen Lingner | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2013 | 10.01.2013 | von 01.06.2013 bis 10.01.2013 |
Jürgen Lingner | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2013 | 30.06.2014 | von 01.06.2013 bis 30.06.2014 |
Conny Marquart | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Lothar Müller | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Károly Pákozdi | | Mitglied | Mitglied | 03.03.2015 | 30.06.2014 | von 03.03.2015 bis 30.06.2014 |
Eckhard Rohr | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Helga Rohr | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Markus Rönnike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Julia Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Marko Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.09.2019 | von 01.07.2019 bis 30.09.2019 |
Uwe Schmorl | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2017 | 19.06.2019 | von 01.01.2017 bis 19.06.2019 |
Sören Schütz | | Mitglied | Mitglied | 06.02.2012 | 30.06.2014 | von 06.02.2012 bis 30.06.2014 |
Rainer Schwarz | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 20.09.2021 | 30.06.2024 | von 20.09.2021 bis 30.06.2024 |
Dr. Horst Sendner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2024 | von 01.07.2007 bis 30.06.2024 |
Jens Tetzlaff | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 16.07.2013 | von 01.07.2007 bis 16.07.2013 |
Jens Tetzlaff | | Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 15.09.2022 | von 10.07.2014 bis 15.09.2022 |
Birgit Todorovic | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Christel Vogel | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.01.2015 | von 01.07.2014 bis 31.01.2015 |
Lutz Walter | WLS | WLS Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 10.01.2012 | von 01.07.2007 bis 10.01.2012 |
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2024 | von 01.07.2007 bis 30.06.2024 |
Barbara Werner | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Andreas Zachlod | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.08.2020 | 30.06.2024 | von 01.08.2020 bis 30.06.2024 |
Constance Gehre-Herzog | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 28.02.2009 | von 01.07.2007 bis 28.02.2009 |
Jens Lattke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 14.02.2009 | von 01.07.2007 bis 14.02.2009 |