Vorsitz |
Christel Vogel | | Vorsitzende | Vorsitzende | 08.08.2014 | 16.08.2017 | von 08.08.2014 bis 16.08.2017 |
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Vorsitzender | Vorsitzender | 17.08.2017 | | von 17.08.2017 |
Mitglied |
Gerhard Hamerla | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2017 | | von 14.06.2017 |
Hans-Jürgen Präßler | FWG Holzweißig | FWG Holzweißig Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.07.2014 | | von 22.07.2014 |
Gudrun Rauball | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 05.05.2017 | von 11.07.2014 bis 05.05.2017 |
Martina Römer | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | 16.11.2016 | von 11.07.2014 bis 16.11.2016 |
Martina Römer | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.05.2017 | 14.06.2017 | von 09.05.2017 bis 14.06.2017 |
Rainer Schwarz | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.11.2016 | | von 17.11.2016 |
Enrico Stammer | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Gudrun Rauball | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 13.06.2017 | | von 13.06.2017 |
Sachkundige Einwohner |
Norbert Bartsch | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 30.03.2017 | 25.07.2017 | von 30.03.2017 bis 25.07.2017 |
Ines Chlebowski | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 14.06.2017 | von 12.08.2014 bis 14.06.2017 |
Peter Kolbe | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 05.02.2019 | von 12.08.2014 bis 05.02.2019 |
Julia Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.12.2016 | | von 08.12.2016 |
Mario Klammt | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | | von 12.08.2014 |
Bernd Kosmehl | FDP | FDP Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.06.2017 | | von 14.06.2017 |
Ines Stalinski | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 28.09.2017 | | von 28.09.2017 |
Lisa Thrun | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 03.04.2019 | | von 03.04.2019 |
Falko Wendt | AfD | AfD Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.06.2017 | | von 14.06.2017 |