Vorsitz |
Sabine Griebsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzende | Vorsitzende | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.02.2019 | 30.06.2019 | von 01.02.2019 bis 30.06.2019 |
Uwe Kröber | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 11.07.2014 | 29.06.2017 | von 11.07.2014 bis 29.06.2017 |
Petra Pletschke | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Christel Vogel | | Vorsitzende | Vorsitzende | 17.08.2017 | 31.01.2019 | von 17.08.2017 bis 31.01.2019 |
Mitglied |
Dr. Siegfried Horn | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Thomas Klumpp | SPD | SPD Stellvertreter der/des Vorsitzenden | Stellvertreter der/des Vorsitzenden | 27.08.2024 | | von 27.08.2024 |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU | CDU Stellvertreter der/des Vorsitzenden | Stellvertreter der/des Vorsitzenden | 13.03.2017 | 31.01.2019 | von 13.03.2017 bis 31.01.2019 |
Hans-Christian Quilitzsch | CDU | CDU Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 15.07.2014 | 25.02.2016 | von 15.07.2014 bis 25.02.2016 |
Hans-Christian Quilitzsch | CDU | CDU Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 25.08.2016 | 12.03.2017 | von 25.08.2016 bis 12.03.2017 |
Daniel Backes | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Uwe Bruchmüller | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 07.03.2023 | von 03.07.2019 bis 07.03.2023 |
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 21.07.2023 | von 03.07.2019 bis 21.07.2023 |
Stephan Faßauer | FWG Greppin | FWG Greppin Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.07.2023 | 30.06.2024 | von 22.07.2023 bis 30.06.2024 |
Mario Fessel | FWH | FWH Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2011 | 30.06.2014 | von 16.11.2011 bis 30.06.2014 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 30.06.2019 | von 15.07.2014 bis 30.06.2019 |
Lisa Günz | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Gerhard Hamerla | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.03.2023 | 30.06.2024 | von 08.03.2023 bis 30.06.2024 |
Sybille Hemmerling | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Dr. Siegfried Horn | | Stellv. des Vorsitzenden | Stellv. des Vorsitzenden | 30.03.2016 | 24.08.2016 | von 30.03.2016 bis 24.08.2016 |
Dr. Thomas Klumpp | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | 26.08.2024 | von 07.08.2024 bis 26.08.2024 |
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Peter Kolbe | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.02.2019 | 30.06.2019 | von 14.02.2019 bis 30.06.2019 |
Jörg Lieder | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Dr. Lothar Müller | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.09.2009 | von 01.07.2007 bis 30.09.2009 |
Evelyn Prochnow | Pro Bitterfeld-Wolfen | Pro Bitterfeld-Wolfen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Dieter Riedel | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.01.2010 | 30.06.2014 | von 13.01.2010 bis 30.06.2014 |
Dieter Riedel | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 21.04.2019 | von 15.07.2014 bis 21.04.2019 |
Hendrik Rohde | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 14.06.2017 | von 15.07.2014 bis 14.06.2017 |
Martina Römer | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 30.06.2019 | von 15.07.2014 bis 30.06.2019 |
Julia Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 09.09.2019 | von 03.07.2019 bis 09.09.2019 |
Julia Roye | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter der/des Vorsitzenden | Stellvertreter der/des Vorsitzenden | 10.09.2019 | 30.06.2024 | von 10.09.2019 bis 30.06.2024 |
Enrico Stammer | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2017 | 30.06.2019 | von 14.06.2017 bis 30.06.2019 |
Horst Tischer | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 31.12.2009 | von 01.07.2007 bis 31.12.2009 |
Reinhard Waag | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.10.2009 | 30.06.2014 | von 14.10.2009 bis 30.06.2014 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Peter Ziehm | WLS | WLS Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Peter Ziehm | WLS | WLS Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 15.07.2014 | 30.06.2019 | von 15.07.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglied mit beratender Stimme |
Dr. Werner Rauball | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 13.06.2017 | 30.06.2019 | von 13.06.2017 bis 30.06.2019 |
Sachkundige Einwohner |
Michael Baldamus | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Birgit Fritsch | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Joachim Gülland | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Manfred Naumann | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Günter Paproth | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Michael Baldamus | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 30.06.2019 | von 12.08.2014 bis 30.06.2019 |
Michael Baldamus | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2019 | von 03.07.2019 bis 30.06.2019 |
Michael Baldamus | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Michael Baldamus | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Thomas Büße | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Christian Hennicke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 30.06.2019 | von 12.08.2014 bis 30.06.2019 |
Christian Hennicke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Bernd Kosmehl | FDP | FDP Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.06.2017 | 30.06.2019 | von 14.06.2017 bis 30.06.2019 |
Hans-Jürgen Krause | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Gunther Krezeminski | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 12.08.2014 | 30.06.2019 | von 12.08.2014 bis 30.06.2019 |
Klaus-Peter Krüger | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 23.10.2014 | 30.06.2019 | von 23.10.2014 bis 30.06.2019 |
Klaus-Peter Krüger | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ingo Müller | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.08.2019 | 30.06.2024 | von 14.08.2019 bis 30.06.2024 |
Manfred Naumann | | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Frank Nierzwicki | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Birgit Todorovic | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
René Vollmann | AfD | AfD Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 14.06.2017 | 30.06.2019 | von 14.06.2017 bis 30.06.2019 |