Vorsitz |
André Krillwitz | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
André Krillwitz | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglied |
Daniel Backes | | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Siegmar Herrmann | Pro Bitterfeld | Pro Bitterfeld Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ralf Kalisch | | Mitglied | Mitglied | 10.05.2017 | 30.06.2019 | von 10.05.2017 bis 30.06.2019 |
Ralf Kalisch | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Laura Kirchhof | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 14.07.2020 | von 01.07.2019 bis 14.07.2020 |
Dieter Krillwitz | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Dieter Krillwitz | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Horst Rüger | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Birgit Todorovic | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Zachlod | Pro Wolfen | Pro Wolfen Mitglied | Mitglied | 01.08.2020 | 30.06.2024 | von 01.08.2020 bis 30.06.2024 |
André Krillwitz | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |